ymddiriedolwyr SCIENCE AND TECHNOLOGY FOR PERSONS WITH SPECIAL NEEDS INITIATIVE
Rhif yr elusen: 1176716
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (11 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taofiqiya Adelakun | Cadeirydd | 09 August 2018 |
|
|
||||
Dr Tawakalit Bolanle Labaika Hamza | Ymddiriedolwr | 04 February 2022 |
|
|
||||
Musiliu Idowu Adeyoola | Ymddiriedolwr | 22 December 2021 |
|
|
||||
Shukurat Ayodamola Salawu | Ymddiriedolwr | 22 October 2020 |
|
|
||||
Idris Ayinde | Ymddiriedolwr | 04 February 2020 |
|
|
||||
Dr Adebowale Adesina | Ymddiriedolwr | 04 February 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.