ymddiriedolwyr GWENT BEEKEEPERS CIO
Rhif yr elusen: 1174746
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sami White | Ymddiriedolwr | 18 November 2023 |
|
|
||||
Wendy York | Ymddiriedolwr | 19 November 2022 |
|
|
||||
Andrew Marc Leonard | Ymddiriedolwr | 06 September 2022 |
|
|
||||
Cyrene Amie Dominguez | Ymddiriedolwr | 16 November 2019 |
|
|
||||
Eva Maria Christina Lindhe | Ymddiriedolwr | 16 November 2019 |
|
|
||||
Andrew Simon Tuggey | Ymddiriedolwr | 16 November 2019 |
|
|
||||
Graham Evans | Ymddiriedolwr | 16 November 2019 |
|
|
||||
David John Barrell | Ymddiriedolwr | 16 November 2019 |
|
|
||||
MIRIAM KNIGHT | Ymddiriedolwr | 17 November 2018 |
|
|
||||
John Hugh Holden | Ymddiriedolwr | 17 November 2018 |
|
|
||||
Peter William Lewis Maloney | Ymddiriedolwr | 17 November 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.