Hanes ariannol TENDER NURSING CARE FOR THE SEVERELY SICK
Rhif yr elusen: 510572
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2011 | 31/03/2012 | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £137.23k | £146.24k | £133.45k | £137.50k | £137.50k | |
|
Cyfanswm gwariant | £128.04k | £88.89k | £118.66k | £120.36k | £120.36k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £83.67k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.