Dogfen lywodraethu ANN CONROY TRUST
Rhif yr elusen: 510582
Elusen a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 22/09/1980 AS AMENDED ON 15/01/1983 AS AMENDED ON 21/08/1996 AS AMENDED ON 27/09/2003 AS AMENDED ON 22/12/2010 AS AMENDED ON 19/01/2013
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE EDUCATION AND RESEARCH INTO SYRINGOMYELIA AND RELATED CONDITIONS, AND TO PROVIDE COUNSELLING SUPPORT FOR PERSONS SUFFERING FROM THESE CONDITIONS
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.