ymddiriedolwyr SHEPTON MALLET UNITED CHARITIES
Rhif yr elusen: 1175666
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul Graham Hamblin DAVIES | Cadeirydd | 06 February 2019 |
|
|
||||
NICHOLAS GUY MAY | Ymddiriedolwr | 03 February 2021 |
|
|||||
JONATHAN MICHAEL RENDEL | Ymddiriedolwr | 03 February 2021 |
|
|
||||
KATE LOVELL | Ymddiriedolwr | 01 November 2017 |
|
|
||||
SUE DUNNE | Ymddiriedolwr | 02 August 2017 |
|
|
||||
JUDITH DEAR | Ymddiriedolwr | 04 May 2016 |
|
|
||||
KEITH TAYLOR | Ymddiriedolwr | 06 August 2014 |
|
|
||||
SANDRA FREEBORN | Ymddiriedolwr | 05 February 2014 |
|
|
||||
GRAHAM COCKILL | Ymddiriedolwr | 07 August 2013 |
|
|
||||
VALENTINE ALBERT CHARLES OWEN | Ymddiriedolwr | 08 May 2013 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.