ymddiriedolwyr PRESTON HISTORICAL SOCIETY
Rhif yr elusen: 510615
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVID HINDLE | Cadeirydd |
|
|
|||||
Patricia Harrison | Ymddiriedolwr | 09 May 2022 |
|
|||||
Robert Willmott | Ymddiriedolwr | 13 May 2019 |
|
|
||||
Richard Ainscough | Ymddiriedolwr | 13 May 2019 |
|
|||||
Stewart Turner | Ymddiriedolwr | 14 May 2018 |
|
|
||||
DAVID CANNING | Ymddiriedolwr | 14 May 2018 |
|
|
||||
Judi Castley | Ymddiriedolwr | 09 May 2016 |
|
|
||||
PETER GILROY WILKINSON | Ymddiriedolwr | 14 May 2012 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.