ymddiriedolwyr ABBEYFIELD SILVERDALE SOCIETY
Rhif yr elusen: 1174376
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Alexander Gaw | Ymddiriedolwr | 01 March 2024 |
|
|
||||
Geoffrey Walker | Ymddiriedolwr | 04 November 2021 |
|
|
||||
Susan Caddy | Ymddiriedolwr | 15 April 2019 |
|
|
||||
Francis Michael Casson | Ymddiriedolwr | 01 March 2019 |
|
|
||||
Andrew Wells | Ymddiriedolwr | 24 September 2018 |
|
|
||||
Dr Noel Jerry Martin | Ymddiriedolwr | 29 January 2018 |
|
|
||||
Andrew Guy Davies | Ymddiriedolwr | 10 January 2011 |
|
|||||
Rev Paul Warren | Ymddiriedolwr | 09 February 2009 |
|
|
||||
John Robson | Ymddiriedolwr | 14 November 2005 |
|
|
||||
Dr June Greenwell | Ymddiriedolwr | 13 January 1997 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.