ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ALL SAINTS ASHOVER
Rhif yr elusen: 1174119
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarah Jane Evans | Ymddiriedolwr | 27 April 2022 |
|
|||||||||||||||
Rev Peter Edward Bold | Ymddiriedolwr | 20 February 2022 |
|
|||||||||||||||
Jennifer Mary Gooding | Ymddiriedolwr | 22 June 2021 |
|
|
||||||||||||||
RICHARD MARSHALL | Ymddiriedolwr | 01 October 2020 |
|
|
||||||||||||||
Dr ANNA BELL | Ymddiriedolwr | 01 October 2020 |
|
|
||||||||||||||
DAVID RUSSELL | Ymddiriedolwr | 01 October 2020 |
|
|
||||||||||||||
JANE HARDWICK | Ymddiriedolwr | 01 October 2020 |
|
|
||||||||||||||
JEN HAMMOND | Ymddiriedolwr | 08 January 2019 |
|
|
||||||||||||||
JOHN PHILLIPS | Ymddiriedolwr | 08 January 2019 |
|
|
||||||||||||||
ROSEMARY EARLY | Ymddiriedolwr | 01 July 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.