ymddiriedolwyr THE PANGEA TRUST
Rhif yr elusen: 1177137
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael John Reyner | Cadeirydd | 01 August 2017 |
|
|||||
Jan Michael Schmidt-Burbach Dr | Ymddiriedolwr | 01 July 2024 |
|
|
||||
Gitte Buchhave | Ymddiriedolwr | 01 July 2024 |
|
|
||||
Navindu Katugampola | Ymddiriedolwr | 10 July 2023 |
|
|||||
Jonathan Robert Lunau Olsen | Ymddiriedolwr | 10 July 2023 |
|
|||||
Florence Teneau | Ymddiriedolwr | 24 February 2022 |
|
|
||||
SUSAN JAYNE OLSEN | Ymddiriedolwr | 30 August 2021 |
|
|||||
Lorene Jacquet | Ymddiriedolwr | 30 August 2021 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.