ymddiriedolwyr GAZEBO THEATRE IN EDUCATION COMPANY LIMITED
Rhif yr elusen: 510730
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ashanti Imani Safiya Anderson | Ymddiriedolwr | 12 September 2023 |
|
|
||||
Sharon Bishop | Ymddiriedolwr | 03 December 2020 |
|
|
||||
Melanie Vennetta Smith | Ymddiriedolwr | 03 December 2020 |
|
|
||||
Kirsty Povey | Ymddiriedolwr | 26 October 2016 |
|
|
||||
Frances Rae Oliver | Ymddiriedolwr | 17 October 2016 |
|
|
||||
PAUL MATTHEW BENTLEY | Ymddiriedolwr | 03 April 2013 |
|
|
||||
MARK CONNELL | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.