Hanes ariannol ROYAL COMMONWEALTH EX-SERVICES LEAGUE
Rhif yr elusen: 1174874
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.59m | £5.18m | £3.56m | £4.12m | £3.79m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.78m | £5.30m | £4.57m | £4.24m | £3.84m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £2.48m | £2.09m | £2.84m | £2.55m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.54m | £2.16m | £1.44m | £1.26m | £1.22m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £47.73k | £43.76k | £19.13k | £16.28k | £24.93k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £2.98m | £2.09m | £2.84m | £2.55m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £2.00k | £262.37k | £0 | £0 | £5.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.69m | £5.30m | £4.49m | £4.16m | £3.77m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £96.37k | £0 | £45.78k | £47.40k | £52.10k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £18.17k | £42.46k | £32.67k | £35.41k | £37.92k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £37.01k | £35.31k | £14.44k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.