ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST JOHN LEYLAND
Rhif yr elusen: 1175098
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alison Dawn Moore | Ymddiriedolwr | 24 May 2023 |
|
|
||||
Judith Watson | Ymddiriedolwr | 09 May 2022 |
|
|
||||
Sarah Elizabeth Stirzaker | Ymddiriedolwr | 09 May 2022 |
|
|
||||
Patricia Brown | Ymddiriedolwr | 09 May 2022 |
|
|
||||
Claire Elizabeth Beaver | Ymddiriedolwr | 26 May 2021 |
|
|
||||
Melanie Stafford | Ymddiriedolwr | 26 May 2021 |
|
|
||||
Christine Hilda Gynes | Ymddiriedolwr | 26 May 2021 |
|
|
||||
AUDREY WARING | Ymddiriedolwr | 03 April 2019 |
|
|
||||
DAVID ANDREW VINCENT CHAMPNESS | Ymddiriedolwr | 03 April 2019 |
|
|||||
Rev Andrew Scott Meeson | Ymddiriedolwr | 07 January 2019 |
|
|
||||
TRACEY NICOLE JOHNSON | Ymddiriedolwr | 01 April 2009 |
|
|
||||
SUSAN JOY CHAMPNESS | Ymddiriedolwr | 01 April 1998 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.