ymddiriedolwyr DURHAM BIRD CLUB
Rhif yr elusen: 1176232
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDREW KINGHORN | Cadeirydd | 12 December 2017 |
|
|
||||
RICHARD COWEN | Ymddiriedolwr | 02 August 2023 |
|
|||||
JAQUELINE LOUISE HAMER | Ymddiriedolwr | 02 August 2023 |
|
|
||||
Neil Parker | Ymddiriedolwr | 04 May 2021 |
|
|
||||
Michael Murphy | Ymddiriedolwr | 04 May 2021 |
|
|
||||
Peter Thomas Bell | Ymddiriedolwr | 22 January 2021 |
|
|
||||
Thomas Matthew Middleton | Ymddiriedolwr | 02 November 2018 |
|
|
||||
DAVID LESLIE SOWERBUTTS | Ymddiriedolwr | 12 December 2017 |
|
|
||||
MARK ANTHONY HARPER | Ymddiriedolwr | 12 December 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.