ymddiriedolwyr LUDCHURCH VILLAGE COMMITTEE
Rhif yr elusen: 1174902
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (187 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr ANTHONY VICTOR EVANS | Cadeirydd | 27 February 2019 |
|
|
||||
Rhidian Evans | Ymddiriedolwr | 01 August 2024 |
|
|
||||
Michael Killick | Ymddiriedolwr | 30 June 2023 |
|
|
||||
Ryan Noel O'Shea | Ymddiriedolwr | 07 June 2023 |
|
|
||||
Phil Jones Mr | Ymddiriedolwr | 29 April 2023 |
|
|
||||
Susan Elizabeth Pugh | Ymddiriedolwr | 04 October 2021 |
|
|
||||
JOANNA PHILLIPS Treasurer | Ymddiriedolwr | 27 February 2019 |
|
|
||||
RICHARD PHILLIPS Vice Chair | Ymddiriedolwr | 27 February 2019 |
|
|
||||
ELIZABETH THOMAS | Ymddiriedolwr | 27 February 2019 |
|
|
||||
LYNETTE Agnes EVANS | Ymddiriedolwr | 27 February 2019 |
|
|
||||
DAVID THOMAS Secretary | Ymddiriedolwr | 27 February 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.