ymddiriedolwyr THE HARTLEPOOL HOSPICE LIMITED
Rhif yr elusen: 510824
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAYMOND PRIESTMAN | Cadeirydd |
|
|
|||||
Clair Dunkerley | Ymddiriedolwr | 26 March 2024 |
|
|
||||
Vikki Jackson Smith | Ymddiriedolwr | 26 March 2024 |
|
|
||||
Peter Bowes | Ymddiriedolwr | 27 July 2023 |
|
|
||||
Dr Angela Brown | Ymddiriedolwr | 30 March 2023 |
|
|
||||
Dr James Druce | Ymddiriedolwr | 23 September 2021 |
|
|
||||
James Frederick Ainslie | Ymddiriedolwr | 18 September 2014 |
|
|||||
Clive Shotton | Ymddiriedolwr | 30 January 2014 |
|
|
||||
JOANNE REGAN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
FRANCIS MATTHEW GIBBON | Ymddiriedolwr |
|
||||||
LORNA JONES | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.