Hanes ariannol SUNDERLAND MIND
Rhif yr elusen: 510830
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £229.38k | £165.10k | £292.64k | £377.46k | £343.13k | |
|
Cyfanswm gwariant | £210.71k | £190.20k | £228.82k | £293.34k | £329.27k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £144.43k | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £28.17k | £27.40k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.