Hanes ariannol THE ROYAL AIR FORCE CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 1176054
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 29/02/2020 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £12.14m | £2.03m | £608.88k | £13.55m | £15.31m | |
|
Cyfanswm gwariant | £11.55m | £2.29m | £2.55m | £11.86m | £13.57m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £545.20k | £359.69k | £373.89k | £28.48k | £151.56k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £13.51m | £15.02m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £11.57m | £433.68k | £234.38k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £26.79k | £8.31k | £616 | £7.58k | £140.01k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £1.23m | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £11.43m | £2.23m | £2.41m | £209.21k | £274.75k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £112.32k | £57.99k | £119.90k | £11.65m | £13.30m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £19.53k | £9.45k | £8.40k | £8.21k | £10.12k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £734.98k | £73.55k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £27.19k | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.