ymddiriedolwyr HARNHILL CENTRE OF CHRISTIAN HEALING
Rhif yr elusen: 1176053
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAVINIA RUTH RANK | Cadeirydd | 01 December 2017 |
|
|
||||||
Ian Pollock Donald | Ymddiriedolwr | 09 March 2023 |
|
|||||||
Rev John Swanton | Ymddiriedolwr | 02 February 2023 |
|
|
||||||
Rev Timothy Hastie-Smith | Ymddiriedolwr | 09 November 2021 |
|
|||||||
Colin Rowland Rank | Ymddiriedolwr | 12 May 2021 |
|
|||||||
Rev Lindwe Maseko MTh. MA. | Ymddiriedolwr | 07 July 2020 |
|
|
||||||
Jill Mary Kingston | Ymddiriedolwr | 20 November 2018 |
|
|||||||
RICHARD HAWES | Ymddiriedolwr | 01 December 2017 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.