ymddiriedolwyr SUSTAINABLE NITROGEN FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1180511
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr David Roy Dent | Cadeirydd | 23 August 2017 |
|
|||||
Janet Marie Muir | Ymddiriedolwr | 16 November 2023 |
|
|||||
Sarah Anne Hill | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|||||
Dr Jonathan Wadsworth | Ymddiriedolwr | 23 June 2023 |
|
|
||||
Mungo Park | Ymddiriedolwr | 25 March 2021 |
|
|
||||
Rebecca Gim Suan de Souza | Ymddiriedolwr | 17 December 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.