ymddiriedolwyr SHEFFIELD BIRD STUDY GROUP
Rhif yr elusen: 510857
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RICHARD DAVID HILL | Cadeirydd |
|
|
|||||
Jill Mitchell Greenwood | Ymddiriedolwr | 08 March 2023 |
|
|
||||
Emma Claire Hughes | Ymddiriedolwr | 13 March 2019 |
|
|
||||
Christopher Greenwood | Ymddiriedolwr | 13 March 2019 |
|
|
||||
MARTIN JOHN HODGSON | Ymddiriedolwr | 09 March 2016 |
|
|
||||
Mark Nicholas Reeder | Ymddiriedolwr | 12 March 2014 |
|
|
||||
Peter Garrity | Ymddiriedolwr | 12 March 2014 |
|
|
||||
Ronald Peter Blagden | Ymddiriedolwr | 11 March 1992 |
|
|
||||
Dr DAVID WOOD | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.