Hanes ariannol CENTRE FOR DEMOCRACY AND PEACE RESEARCH
Rhif yr elusen: 1175884
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (10 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/09/2019 | 01/09/2020 | 01/09/2021 | 01/09/2022 | 01/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £78.09k | £116.71k | £195.26k | £100.93k | £44.32k | |
|
Cyfanswm gwariant | £63.28k | £116.71k | £140.82k | £137.92k | £64.17k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.