Hanes ariannol NEWHAVEN GIG ROWING CLUB (SUSSEX)
Rhif yr elusen: 1177297
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (97 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 28/02/2019 | 29/02/2020 | 28/02/2021 | 28/02/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £28.40k | £33.39k | £21.54k | £63.04k | £46.67k | |
|
Cyfanswm gwariant | £16.76k | £22.92k | £12.42k | £25.68k | £41.84k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £3.20k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £5.00k | £2.48k | N/A | £3.20k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.