ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF NORTH HINKSEY WITH BOTLEY
Rhif yr elusen: 1175652
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev CLARE MARY SYKES | Cadeirydd | 22 July 2012 |
|
|
||||
Jane Louise Buswell | Ymddiriedolwr | 29 April 2022 |
|
|
||||
Terence Hugh William Manson | Ymddiriedolwr | 16 May 2021 |
|
|
||||
Richard Nigel Budgen | Ymddiriedolwr | 16 May 2021 |
|
|
||||
Stephen John Martin Kinsey | Ymddiriedolwr | 30 March 2019 |
|
|||||
June Rose Hoddinott | Ymddiriedolwr | 30 March 2019 |
|
|
||||
Winifred Lucy Mangua | Ymddiriedolwr | 30 March 2019 |
|
|
||||
Karin Ingrid Marie Dawe | Ymddiriedolwr | 29 April 2018 |
|
|
||||
BOB JOHNSTON | Ymddiriedolwr | 30 April 2013 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.