Hanes ariannol THE BIRSTALL COMMUNITY TRUST
Rhif yr elusen: 1176310
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £325.59k | £86.33k | £36.23k | £41.53k | £45.62k | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.58k | £93.53k | £39.03k | £34.99k | £35.73k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £1.62k | N/A | £8.19k | £5.37k | £11.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £5.37k | £15.86k | £16.57k | £17.01k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.