ymddiriedolwyr FRIENDS OF VICTORIA PARK, STRETFORD
Rhif yr elusen: 1179731
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (30 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shelly Quinton-Hulme MBE | Cadeirydd | 24 July 2018 |
|
|||||
Jane McKie | Ymddiriedolwr | 25 April 2024 |
|
|
||||
Asiya Yaqub | Ymddiriedolwr | 28 August 2023 |
|
|
||||
Dan Adamson | Ymddiriedolwr | 28 August 2023 |
|
|
||||
Elizabeth Tresnan | Ymddiriedolwr | 28 August 2023 |
|
|
||||
Nicola Bray | Ymddiriedolwr | 09 January 2023 |
|
|
||||
Carol Hodgson | Ymddiriedolwr | 20 August 2022 |
|
|
||||
Anne Clayson | Ymddiriedolwr | 05 August 2021 |
|
|
||||
Suzy Woods | Ymddiriedolwr | 04 April 2020 |
|
|
||||
CHRISTINE BARRY | Ymddiriedolwr | 24 July 2018 |
|
|
||||
STEPHEN ADSHEAD | Ymddiriedolwr | 24 July 2018 |
|
|
||||
ITA KIRRANE | Ymddiriedolwr | 24 July 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.