Hanes ariannol CAN COOK
Rhif yr elusen: 1178169
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 30/04/2020 | 30/04/2021 | 30/04/2022 | 30/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £310.85k | £724.32k | £1.38m | £1.59m | £2.06m | |
|
Cyfanswm gwariant | £396.81k | £561.03k | £813.58k | £1.38m | £1.83m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £156.00k | £410.00k | N/A | £200.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £114.16k | £50.00k | £431.48k | £116.42k | £115.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £3.62k | £24.28k | £2.55k | £3.02k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £2.49k | £5.62k | £583 | £417 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £717.96k | £1.35m | £1.55m | £2.05m | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £250 | £163 | £348 | £11.48k | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | £0 | £33.94k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £561.03k | £813.58k | £1.38m | £1.82m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £10.07k | £22.81k | £28.07k | £28.49k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £5.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.