ymddiriedolwyr FRIENDS OF SPENCER PARK
Rhif yr elusen: 1176323
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kenneth Taylor | Cadeirydd | 07 March 2022 |
|
|
||||
Danny Bailey | Ymddiriedolwr | 22 May 2023 |
|
|
||||
Helen Spence | Ymddiriedolwr | 18 June 2018 |
|
|
||||
KAREN BERRY | Ymddiriedolwr | 18 June 2018 |
|
|
||||
TIM BROOKE | Ymddiriedolwr | 18 June 2018 |
|
|
||||
ZILPHA REED | Ymddiriedolwr | 05 December 2017 |
|
|
||||
CAROL BAYLISS | Ymddiriedolwr | 06 November 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.