Hanes ariannol LAKE STREET NURSERY AND PRE-SCHOOL CIO
Rhif yr elusen: 1174863
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £43.62k | £108.92k | £92.02k | £122.34k | £176.90k | |
|
Cyfanswm gwariant | £47.42k | £107.46k | £91.55k | £116.81k | £144.01k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £64.11k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £56.69k | £97.91k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.