Hanes ariannol POLISH ASSOCIATION GLOUCESTERSHIRE
Rhif yr elusen: 1176870
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/12/2018 | 30/12/2019 | 30/12/2020 | 07/01/2022 | 07/01/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £23.69k | £44.13k | £30.82k | £48.02k | £88.47k | |
|
Cyfanswm gwariant | £12.79k | £35.29k | £31.42k | £42.77k | £70.39k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £4.68k | N/A | £1.00k | £12.00k | £15.18k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.