ymddiriedolwyr BIRTENSHAW MERSEYSIDE
Rhif yr elusen: 1176826
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deborah Joanne Sidebottom | Cadeirydd | 12 February 2018 |
|
|
||||
Russell Houghton | Ymddiriedolwr | 22 January 2024 |
|
|||||
Sarah Mather | Ymddiriedolwr | 20 June 2023 |
|
|||||
Craig Ashton | Ymddiriedolwr | 06 December 2022 |
|
|||||
Rishi Ayra | Ymddiriedolwr | 29 March 2022 |
|
|||||
Donna Marie Thompson | Ymddiriedolwr | 24 March 2020 |
|
|
||||
ANTONY JAMES MORSE | Ymddiriedolwr | 26 February 2019 |
|
|||||
PROFESSOR ANTHONY LONG BSC MA PHD | Ymddiriedolwr | 12 June 2018 |
|
|
||||
RYAN JOSEPH ARMITAGE | Ymddiriedolwr | 24 January 2018 |
|
|
||||
JAMES DAVIS PILKINGTON | Ymddiriedolwr | 28 November 2016 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.