ymddiriedolwyr THE PAPER BIRDS THEATRE COMPANY
Rhif yr elusen: 1182736
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cristina Serzedelo Holst | Cadeirydd | 26 January 2019 |
|
|
||||
Jots Sehmbi | Ymddiriedolwr | 13 May 2024 |
|
|
||||
Rebecca Dawson | Ymddiriedolwr | 03 February 2024 |
|
|||||
Sarah Louise Wall | Ymddiriedolwr | 31 December 2022 |
|
|
||||
Laura Jane Woodward | Ymddiriedolwr | 08 July 2019 |
|
|
||||
Rose Abderabbani | Ymddiriedolwr | 26 January 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.