Hanes ariannol LLANI COMMUNITY CENTRE LIMITED
Rhif yr elusen: 1175678
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £17.33k | £36.17k | £23.58k | £19.34k | £6.31k | |
|
Cyfanswm gwariant | £13.31k | £78.59k | £8.67k | £58.06k | £11.43k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £260 | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £5.00k | £25.00k | £20.00k | £13.17k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.