Hanes ariannol GRACE ORGANISATION
Rhif yr elusen: 1177678
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £392.72k | £439.73k | £369.17k | £353.29k | £354.45k | |
|
Cyfanswm gwariant | £398.10k | £422.67k | £362.59k | £385.90k | £345.75k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £217.59k | £164.36k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £87.97k | £18.64k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.