Hanes ariannol THE COMFREY PROJECT CIO
Rhif yr elusen: 1175224
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £97.96k | £144.01k | £169.26k | £187.00k | £284.86k | |
|
Cyfanswm gwariant | £78.90k | £117.05k | £153.59k | £197.00k | £258.21k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £3.77k | £32.85k | N/A | £22.00k | £28.82k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £14.97k | £23.35k | £35.30k | £70.00k | £44.87k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.