ymddiriedolwyr WARD'S CHARITY OR CHURCH LANDS
Rhif yr elusen: 1176520
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROGER MANSFIELD | Cadeirydd | 19 May 2010 |
|
|
||||||
Dr Corinne Frances Roughley | Ymddiriedolwr | 28 April 2023 |
|
|||||||
Rev Kathryn Joy Waite | Ymddiriedolwr | 22 June 2021 |
|
|||||||
Marian Watson | Ymddiriedolwr | 21 April 2018 |
|
|||||||
JOHN DAVID CROMPTON | Ymddiriedolwr | 19 May 2017 |
|
|||||||
ROBERT GEOFFREY RICHMOND | Ymddiriedolwr | 22 October 2013 |
|
|
||||||
MARY CHRISTINE MILES DICKEN | Ymddiriedolwr | 22 October 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.