ymddiriedolwyr THE COMMUNITY OF THE MANY NAMES OF GOD
Rhif yr elusen: 511166
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Denis Begley | Cadeirydd | 01 June 1993 |
|
|||||
Allison Taber | Ymddiriedolwr | 07 October 2017 |
|
|
||||
Jakob Willi | Ymddiriedolwr | 07 October 2017 |
|
|
||||
Stefan Suter | Ymddiriedolwr | 02 July 2016 |
|
|
||||
MANI GOVINDAN | Ymddiriedolwr | 16 June 2013 |
|
|
||||
ANJNA CHAVDA | Ymddiriedolwr | 16 June 2013 |
|
|
||||
ROBIN ROSE | Ymddiriedolwr | 31 May 2011 |
|
|
||||
Rev Justin Raymond-Barker | Ymddiriedolwr | 01 June 2004 |
|
|
||||
Rev Kenneth Vivian | Ymddiriedolwr | 01 March 2000 |
|
|
||||
KUMI ARIYADASA | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.