Hanes ariannol DIVINE ASSEMBLY MINISTRIES
Rhif yr elusen: 1175463
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2019 | 30/04/2020 | 30/04/2021 | 30/04/2022 | 30/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.97k | £5.75k | £94.70k | £55.80k | £95.82k | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.66k | £10.79k | £49.52k | £53.35k | £61.52k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £8.87k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £14.78k | £9.15k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.