Hanes ariannol PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST JOHN THE BAPTIST CRAWLEY
Rhif yr elusen: 1175626
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £555.88k | £421.77k | £751.92k | £523.52k | £532.96k | |
|
Cyfanswm gwariant | £318.71k | £305.73k | £524.52k | £602.70k | £562.60k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £493.17k | N/A | £640.40k | £343.35k | £316.82k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £152 | N/A | £6.87k | £6.15k | £13.89k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £17.45k | N/A | £103.00k | £172.22k | £200.44k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | N/A | £1.66k | £943 | £1.42k | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | £0 | £854 | £400 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £5.18k | N/A | £261.98k | £5.03k | £3.73k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £316.98k | N/A | £523.75k | £601.71k | £561.43k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.61k | N/A | £68 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | N/A | £0 | £0 | £2.83k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | £0 | £0 | £20.08k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £117 | N/A | £703 | £991 | £1.16k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.