ymddiriedolwyr FRESHSTART SMART
Rhif yr elusen: 1178047
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (8 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAWTEE MAHARAJ | Cadeirydd | 23 April 2018 |
|
|
||||
Elizabeth Ann Mccormick | Ymddiriedolwr | 22 December 2023 |
|
|
||||
Fatima Suleyman | Ymddiriedolwr | 22 December 2023 |
|
|
||||
Lucy Clarke | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Margaret Thompson | Ymddiriedolwr | 17 July 2023 |
|
|
||||
Steven Taylor | Ymddiriedolwr | 10 April 2023 |
|
|
||||
JERMAINE WILSON | Ymddiriedolwr | 23 April 2018 |
|
|
||||
KILOLO NAYBEI | Ymddiriedolwr | 23 April 2018 |
|
|
||||
JENNIFER ANGELA ROBINSON | Ymddiriedolwr | 23 March 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.