Hanes ariannol ACTION HOUSING AND SUPPORT LIMITED
Rhif yr elusen: 511265
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.87m | £4.24m | £4.80m | £5.68m | £5.93m | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.04m | £4.57m | £4.45m | £5.02m | £5.38m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £2.24m | £904.71k | £933.20k | £1.02m | £1.04m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £174.13k | £241.61k | £66.74k | £181.16k | £76.25k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £71.80k | £53.14k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £5.79m | £4.19m | £4.74m | £5.64m | £5.90m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £64.09k | £42.52k | £33.24k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £6.04m | £4.57m | £4.45m | £5.02m | £5.38m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £35.93k | £31.52k | £30.62k | £38.98k | £43.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.