ymddiriedolwyr LEGACY WM
Rhif yr elusen: 1180546
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JESSE GERALD | Cadeirydd | 05 April 2018 |
|
|||||
Andrew Peter Donaldson | Ymddiriedolwr | 13 June 2023 |
|
|||||
Rachael Thomas | Ymddiriedolwr | 21 March 2023 |
|
|
||||
Rooqia Malik | Ymddiriedolwr | 29 March 2022 |
|
|
||||
WINSTON WEIR | Ymddiriedolwr | 14 December 2021 |
|
|
||||
Shaida Bibi | Ymddiriedolwr | 11 September 2019 |
|
|
||||
Alison Jones | Ymddiriedolwr | 29 January 2019 |
|
|
||||
Shawkat Chowdhury | Ymddiriedolwr | 04 May 2018 |
|
|||||
Gurpreet Bhatia | Ymddiriedolwr | 04 May 2018 |
|
|||||
GARY BOWMAN | Ymddiriedolwr | 04 May 2010 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.