ymddiriedolwyr Intisar Foundation
Rhif yr elusen: 1182384
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTISAR SALEM AL ALI AL SABAH | Cadeirydd | 15 December 2017 |
|
|
||||||||||||||
BENJAMIN DAVID JAMES | Ymddiriedolwr | 16 October 2023 |
|
|||||||||||||||
Rabih El Chaer | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||||||||||||
Philip Sorg Stoltzfus | Ymddiriedolwr | 08 October 2020 |
|
|
||||||||||||||
Karma Ekmekji | Ymddiriedolwr | 29 September 2020 |
|
|
||||||||||||||
His Excellency Christian Nakhle | Ymddiriedolwr | 15 December 2019 |
|
|
||||||||||||||
KARIMA ANBAR | Ymddiriedolwr | 28 March 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.