ymddiriedolwyr RYTON AND DISTRICT MUSICAL FESTIVAL COMMITTEE
Rhif yr elusen: 511378
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
28 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELIZABETH PEART | Cadeirydd |
|
|
|||||
Elizabeth Audrey Gladstone | Ymddiriedolwr | 30 June 2022 |
|
|
||||
Carole Ann Storey | Ymddiriedolwr | 30 June 2022 |
|
|
||||
Stephen Gladstone | Ymddiriedolwr | 30 June 2022 |
|
|
||||
Moira Low | Ymddiriedolwr | 15 November 2018 |
|
|
||||
Ann Milne | Ymddiriedolwr | 15 November 2018 |
|
|||||
Tammy Linsell | Ymddiriedolwr | 16 November 2016 |
|
|
||||
Margaret Clark | Ymddiriedolwr | 08 November 2016 |
|
|
||||
Dorothy Latimer | Ymddiriedolwr | 08 November 2016 |
|
|
||||
Darren William Smith | Ymddiriedolwr | 22 September 2015 |
|
|
||||
JULIA LAWS | Ymddiriedolwr | 12 October 2012 |
|
|
||||
PAULINE ASH | Ymddiriedolwr | 12 October 2012 |
|
|
||||
TREVOR PEART | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
GRAEME WILLIAMS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ALISON WILLIAMS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MARGARET SCOTT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JEAN HENDERSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ALAN SWALLOW | Ymddiriedolwr |
|
||||||
MILDRED ROBINSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
KATHLEEN LUCAS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JOAN ELTON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MRS VAL GARDENER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DOUGLAS YOUNGER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
KEITH DOWNIE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CHRISTINE LANCASTER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JULIA WATSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ROGER LUCAS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
GAVIN YOUNGER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.