ymddiriedolwyr CHURCHILL FORGE TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 511381
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADAM JOHN DAVISON | Cadeirydd |
|
|
|||||
Lee Hale | Ymddiriedolwr | 10 January 2024 |
|
|
||||
Anne Luckett | Ymddiriedolwr | 20 June 2023 |
|
|
||||
Benjamin William Bache Hayward | Ymddiriedolwr | 12 January 2023 |
|
|
||||
Bryony Kate Hayward | Ymddiriedolwr | 18 November 2016 |
|
|
||||
DAVID BACHE | Ymddiriedolwr | 24 October 2014 |
|
|
||||
DAVID WILLIAM GALLEY | Ymddiriedolwr | 22 January 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.