ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST PETER, ROPLEY, WINCHESTER
Rhif yr elusen: 1176142
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev CLARE WELHAM | Cadeirydd | 10 March 2019 |
|
|||||
Alan Geoffrey Parsonson | Ymddiriedolwr | 25 January 2022 |
|
|
||||
Barbara Pettigree | Ymddiriedolwr | 30 November 2021 |
|
|
||||
JULIA ROSEMARY FLORY | Ymddiriedolwr | 23 May 2021 |
|
|
||||
ELIZABETH JOANNA WHEELER | Ymddiriedolwr | 23 May 2021 |
|
|||||
Nigel Richard Plowright | Ymddiriedolwr | 27 September 2020 |
|
|
||||
SUSAN MARGARET THOMAS | Ymddiriedolwr | 27 September 2020 |
|
|
||||
RODNEY CHARLES SKINNER | Ymddiriedolwr | 10 March 2019 |
|
|
||||
ANDREW BONNER | Ymddiriedolwr | 10 March 2019 |
|
|||||
RONALD CLIVE BEAL | Ymddiriedolwr | 10 March 2019 |
|
|
||||
KEITH EDWARD JOHN MONKHOUSE | Ymddiriedolwr | 10 March 2019 |
|
|
||||
NORMA EVELYN DAY | Ymddiriedolwr | 24 March 2017 |
|
|
||||
ROBERT HUMPHREY CARR | Ymddiriedolwr | 01 April 2015 |
|
|
||||
ALISON JEAN WOOD | Ymddiriedolwr | 01 April 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.