Hanes ariannol ARCHDIOCESE OF CARDIFF
Rhif yr elusen: 1177272
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.08m | £5.34m | £5.45m | £5.45m | £4.86m | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.23m | £6.25m | £5.32m | £5.69m | £5.74m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £4.20m | £3.64m | £3.32m | £3.69m | £3.42m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £617.47k | £540.92k | £405.12k | £380.30k | £555.56k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £829.51k | £895.16k | £1.46m | £808.15k | £633.39k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £260.77k | £272.80k | £224.04k | £233.57k | £249.52k | |
|
Incwm - Arall | £168.44k | £0 | £37.72k | £340.42k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £399.01k | £398.63k | £962.15k | £901.58k | £365.27k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £6.16m | £6.19m | £5.30m | £5.66m | £5.70m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £75.30k | £54.55k | £19.88k | £22.31k | £34.30k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £212.57k | £95.64k | £29.81k | £0 | £144.87k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £30.47k | £32.47k | £0 | £0 | £30.65k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.