Hanes ariannol THE BLYTH CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 1176537
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 18/12/2018 | 18/12/2019 | 18/12/2020 | 18/12/2021 | 18/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £179.89k | £223.32k | £182.90k | £178.80k | £174.88k | |
|
Cyfanswm gwariant | £56.95k | £172.14k | £261.15k | £388.77k | £395.29k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.