ymddiriedolwyr ICE ILFRACOMBE
Rhif yr elusen: 1177605
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev MARK FREDERICK RUOFF | Ymddiriedolwr | 13 October 2022 |
|
|
||||||
ISOBEL MARGARET HOLMAN | Ymddiriedolwr | 25 November 2021 |
|
|
||||||
Rev Alyson Louise Fulford | Ymddiriedolwr | 01 June 2020 |
|
|
||||||
LUCY VICTORIA WALLACE-COOK | Ymddiriedolwr | 19 March 2018 |
|
|
||||||
EVELYN SHEILA STEER | Ymddiriedolwr | 19 March 2018 |
|
|
||||||
Rev JOHN WILLIAM ROLES | Ymddiriedolwr | 19 March 2018 |
|
|||||||
ISOBEL EVE STRONG | Ymddiriedolwr | 19 March 2018 |
|
|||||||
JOSEPH MATTHEWS | Ymddiriedolwr | 17 January 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.