Hanes ariannol NORTHWICK PARK CARDIAC RESEARCH CHARITY
Rhif yr elusen: 1177753
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £784.90k | £655.03k | £207.74k | £583.52k | £371.05k | |
|
Cyfanswm gwariant | £625.73k | £610.67k | £122.58k | £588.87k | £476.55k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £444 | £1.29k | N/A | £398.43k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £11.00k | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £756.20k | £578.59k | N/A | £185.00k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £26.26k | £64.16k | N/A | £83 | N/A | |
|
Incwm - Arall | £2.00k | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £624.63k | £610.67k | N/A | £588.87k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.10k | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £5.34k | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | N/A | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.