Hanes ariannol SAINTS COMMUNITY DEVELOPMENT FOUNDATION LTD
Rhif yr elusen: 1177030
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £248.19k | £349.52k | £260.18k | £332.65k | £318.74k | |
|
Cyfanswm gwariant | £222.73k | £362.62k | £192.33k | £340.91k | £303.22k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £30.00k | £30.00k | £30.00k | £95.21k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £131.41k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.